NOE SERRAS ANDREU
Informe ejecutivo de NOE SERRAS ANDREU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NOE SERRAS ANDREU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGATZEMS SERRAS SA | Administrador Unico | 10/06/2024 | |
SERRAS RIGALT SL | Administrador Unico | 25/05/2016 |
VINCULACIONES DE NOE SERRAS ANDREU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOE SERRAS ANDREU
Empresa: MAGATZEMS SERRAS SA
Administrador Unico
- Noe Serras Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 52440, I/A 16 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: MAGATZEMS SERRAS SA
Administrador Unico
- Noe Serras Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39939 , F 42, S 8, H B 52440, I/A 15 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Empresa: MAGATZEMS SERRAS SA
Administrador Solidario
- Noe Serras Andreu
- Robert Font Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39939 , F 42, S 8, H B 52440, I/A 15 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Empresa: SERRAS RIGALT SL
Administrador Unico
- Noe Serras Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21633 , F 103, S 8, H B 24934, I/A 8 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08
Empresa: MAGATZEMS SERRAS SA
Administrador Solidario
- Noe Serras Andreu
- Robert Font Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39939 , F 41, S 8, H B 52440, I/A 14 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-08
Empresa: MAGATZEMS SERRAS SA
Administrador Solidario
- Noe Serras Andreu
- Robert Font Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39939 , F 41, S 8, H B 52440, I/A 14 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-08
Información de NOE SERRAS ANDREU
Mostramos los datos de NOE SERRAS ANDREU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOE SERRAS ANDREU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos