NOBUYUKI BUKAWA
Informe ejecutivo de NOBUYUKI BUKAWA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NOBUYUKI BUKAWA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIONEER ELECTRONICS IBERICA SA | Consejero | 19/12/2013 |
VINCULACIONES DE NOBUYUKI BUKAWA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOBUYUKI BUKAWA
Empresa: PIONEER ELECTRONICS IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42954 , F 183, S 8, H B 156534, I/A 84 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-08
Empresa: PIONEER ELECTRONICS IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42954 , F 183, S 8, H B 156534, I/A 84 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-08
Empresa: PIONEER ELECTRONICS IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42954 , F 181, S 8, H B 156534, I/A 78 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-08
Empresa: PIONEER ELECTRONICS IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38883 , F 30, S 8, H B 156534, I/A 73 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-08
Empresa: PIONEER ELECTRONICS IBERICA SA
Consejero
- Nobuyuki Bukawa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38883 , F 27, S 8, H B 156534, I/A 65 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-08
Información de NOBUYUKI BUKAWA
Mostramos los datos de NOBUYUKI BUKAWA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOBUYUKI BUKAWA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos