NOBUO YAMANOUCHI
Informe ejecutivo de NOBUO YAMANOUCHI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NOBUO YAMANOUCHI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OKURA Y ASOCIADOS PRODUCTS SA | Presidente | 20/09/2019 | |
OKURA Y ASOCIADOS PRODUCTS SA | Consejero | 20/09/2019 |
VINCULACIONES DE NOBUO YAMANOUCHI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOBUO YAMANOUCHI
Empresa: OKURA Y ASOCIADOS PRODUCTS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cherta Gisbert Alfonso Santiago
- Nobuo Yamanouchi
- Queral Casanova Maria Estela
- Yamanouchi Junko
Presidente
- Nobuo Yamanouchi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 59, S 8, H T 20411, I/A 10 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-43
Empresa: OKURA Y ASOCIADOS PRODUCTS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cherta Gisbert Alfonso Santiago
- Nobuo Yamanouchi
- Queral Casanova Maria Estela
- Yamanouchi Junko
Presidente
- Nobuo Yamanouchi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 59, S 8, H T 20411, I/A 10 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-43
Empresa: OKURA Y ASOCIADOS PRODUCTS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cherta Gisbert Alfonso Santiago
- Nobuo Yamanouchi
- Queral Casanova Maria Estela
- Yamanouchi Junko
Presidente
- Nobuo Yamanouchi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 57, S 8, H T 20411, I/A 8 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-43
Empresa: OKURA Y ASOCIADOS PRODUCTS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cherta Gisbert Alfonso Santiago
- Michio Yamanouchi
- Nobuo Yamanouchi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 57, S 8, H T 20411, I/A 8 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-43
Empresa: OKURA Y ASOCIADOS PRODUCTS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cherta Gisbert Alfonso Santiago
- Michio Yamanouchi
- Nobuo Yamanouchi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 57, S 8, H T 20411, I/A 7 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-43
Empresa: OKURA Y ASOCIADOS PRODUCTS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cherta Gisbert Alfonso Santiago
- Michio Yamanouchi
- Nobuo Yamanouchi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 57, S 8, H T 20411, I/A 7 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-43
Información de NOBUO YAMANOUCHI
Mostramos los datos de NOBUO YAMANOUCHI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOBUO YAMANOUCHI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos