NOBRE GADOY ADOLFO
Informe ejecutivo de NOBRE GADOY ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOBRE GADOY ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOCONTROL SERVICIOS SA | Apoderado | 01/10/2010 | 30/05/2014 |
SANJOSE TECNOLOGIAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/10/2010 | 14/10/2011 |
VINCULACIONES DE NOBRE GADOY ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOBRE GADOY ADOLFO
Empresa: TECNOCONTROL SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22417 , F 225, S 8, H M 55925, I/A 118 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-28
Empresa: SANJOSE TECNOLOGIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andres Sanchez Francesc
- Armesto Herbella Miguel Angel
- Asorey Vila Javier
- Cajide Rivero Jose Manuel
- Campo Cuesta Julio Cesar
- Gallego Cortes Jorge-luis
- Gonzalez Rodriguez Jose Luis
- Lopez Jimenez Jorge
- Moredo Araujo Javier
- Nobre Gadoy Adolfo
- Paz Castro Luis
- Sanjuan Martin Sonia
- Sumoy Bertran Esther
- Valmorisco Cortes Julio Cesar
Apoderado Solidario
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3517, L 3517, F 215, S 8, H PO 30023, I/A 60 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-36
Empresa: SANJOSE TECNOLOGIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nobre Gadoy Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3517, L 3517, F 214, S 8, H PO 30023, I/A 58 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-36
Empresa: TECNOCONTROL SERVICIOS SA
Apoderado
- Nobre Gadoy Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22417 , F 210, S 8, H M 55925, I/A 94 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-28
Información de NOBRE GADOY ADOLFO
Mostramos los datos de NOBRE GADOY ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOBRE GADOY ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos