NITSCHE INGO RUDI
Informe ejecutivo de NITSCHE INGO RUDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NITSCHE INGO RUDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUENAVIDA ENTERPRISES SL | Administrador Solidario | 26/08/2011 | 24/01/2022 |
BUENAVIDA ENTERPRISES SL | Liquidador | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
ESOMIRACLE SL | Administrador Solidario | 19/12/2011 | |
BUENAVIDA ENTERPRISES SL | Administrador Unico | 26/08/2011 | |
MIKO RESERVATIONS MALLORCA SL | Liquidador | 10/06/2011 | 10/06/2011 |
MIKO RESERVATIONS MALLORCA SL | Administrador Unico | 10/06/2011 |
VINCULACIONES DE NITSCHE INGO RUDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NITSCHE INGO RUDI
Empresa: BUENAVIDA ENTERPRISES SL
Liquidador
- Nitsche Ingo Rudi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 145, S 8, H PM 44122, I/A 4 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-07
Empresa: BUENAVIDA ENTERPRISES SL
Administrador Solidario
- Nitsche Ingo Rudi
- Nitsche Mikliss Natalie Eliza
Liquidador
- Nitsche Ingo Rudi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 145, S 8, H PM 44122, I/A 4 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-07
Empresa: ESOMIRACLE SL
Administrador Solidario
- Limpach Christian-roland-elmar
- Nitsche Ingo Rudi
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 119, S 8, H PM 67765, I/A 4 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-07
Empresa: BUENAVIDA ENTERPRISES SL
Administrador Solidario
- Nitsche Ingo Rudi
- Nitsche Mikliss Natalie Eliza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 145, S 8, H PM 44122, I/A 3 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-07
Empresa: BUENAVIDA ENTERPRISES SL
Administrador Unico
- Nitsche Ingo Rudi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 145, S 8, H PM 44122, I/A 3 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-07
Empresa: MIKO RESERVATIONS MALLORCA SL
Liquidador
- Nitsche Ingo Rudi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 95, S 8, H PM 41914, I/A 6 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-07
Empresa: MIKO RESERVATIONS MALLORCA SL
Administrador Unico
- Nitsche Ingo Rudi
Liquidador
- Nitsche Ingo Rudi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 95, S 8, H PM 41914, I/A 6 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-07
Información de NITSCHE INGO RUDI
Mostramos los datos de NITSCHE INGO RUDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NITSCHE INGO RUDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos