NISO HURTADO CELESTINO
Informe ejecutivo de NISO HURTADO CELESTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NISO HURTADO CELESTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEBIDEXSA SA | Apoderado | 11/07/2012 | |
SOCIEDAD DE GESTION PUBLICA DE EXTREMADURA SA | Apoderado | 11/07/2012 | |
GESTION Y EXPLOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EXTREMEÑOS SA | Apoderado | 11/07/2012 |
VINCULACIONES DE NISO HURTADO CELESTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NISO HURTADO CELESTINO
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837, L 664, F 174, S 8, H CC 4309, I/A 119 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-10
Empresa: ALBROK MEDIACION SA
Consejero
- Niso Hurtado Celestino
Secretario
- Niso Hurtado Celestino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791, L 618, F 65, S 8, H CC 10747, I/A 6 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-10
Apoderado
- Niso Hurtado Celestino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509 , F 214, S 8, H BA 1058, I/A 47 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-06
Apoderado
- Niso Hurtado Celestino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 123, S 8, H BA 16007, I/A 30 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-06
Empresa: GEBIDEXSA SA
Apoderado
- Niso Hurtado Celestino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 193, S 8, H BA 16385, I/A 20 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-06
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA SA
Apoderado
- Niso Hurtado Celestino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837, L 664, F 169, S 8, H CC 4309, I/A 110 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-10
Información de NISO HURTADO CELESTINO
Mostramos los datos de NISO HURTADO CELESTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NISO HURTADO CELESTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos