NINNEMANN HEIKO
Informe ejecutivo de NINNEMANN HEIKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NINNEMANN HEIKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROADSTER TOUR SL | Administrador Unico | 14/06/2012 | |
MIC7 TOURCAFE SL | Administrador Solidario | 20/12/2011 | |
ROADSTER C7 TENERIFE SL | Administrador Solidario | 14/11/2011 |
VINCULACIONES DE NINNEMANN HEIKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NINNEMANN HEIKO
Empresa: ROADSTER TOUR SL
Administrador Unico
- Ninnemann Heiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 193, S 8, H TF 47308, I/A 4 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-38
Empresa: ROADSTER TOUR SL
Administrador Solidario
- Lenz Dennie
- Ninnemann Heiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 193, S 8, H TF 47308, I/A 4 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-38
Empresa: MIC7 TOURCAFE SL
Administrador Solidario
- Flugge Thomas
- Ninnemann Heiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 123, S 8, H TF 49560, I/A 1 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-38
Empresa: ROADSTER C7 TENERIFE SL
Administrador Solidario
- Ninnemann Heiko
- Schulze Andreas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 199, S 8, H TF 47310, I/A 4 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-38
Empresa: ROADSTER C7 TENERIFE SL
Administrador Unico
- Ninnemann Heiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 199, S 8, H TF 47310, I/A 4 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-38
Empresa: ROADSTER C7 TENERIFE SL
Administrador Unico
- Ninnemann Heiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 199, S 8, H TF 47310, I/A 3 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-38
Empresa: ROADSTER C7 TENERIFE SL
Administrador Solidario
- Ninnemann Heiko
- Schalk Joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 199, S 8, H TF 47310, I/A 3 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-38
Empresa: ROADSTER C7 TENERIFE SL
Administrador Solidario
- Ninnemann Heiko
- Schalk Joachim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 195, S 8, H TF 47310, I/A 1 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-38
Empresa: ROADSTER TOUR SL
Administrador Solidario
- Lenz Dennie
- Ninnemann Heiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 188, S 8, H TF 47308, I/A 1 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-38
Información de NINNEMANN HEIKO
Mostramos los datos de NINNEMANN HEIKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NINNEMANN HEIKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos