NIGEL ROBERT GUNN
Informe ejecutivo de NIGEL ROBERT GUNN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE NIGEL ROBERT GUNN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIGEL ROBERT GUNN
Empresa: ESSELTE SA
Consejero
- Nigel Robert Gunn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44436 , F 203, S 8, H B 42792, I/A 177 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-08
Empresa: ESSELTE SA
Consejero
- Francesco Crescimanno
- Marc Alphons A Temmerman
- Nigel Robert Gunn
- Walter Joe Thomas
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44436 , F 202, S 8, H B 42792, I/A 175 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-08
Empresa: ESSELTE SA
Consejero
- Francesco Crescimanno
- Nigel Robert Gunn
- Walter Joe Thomas
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44436 , F 202, S 8, H B 42792, I/A 175 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-08
Empresa: ESSELTE SA
Consejero
- Francesco Crescimanno
- Nigel Robert Gunn
- Walter Joe Thomas
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44436 , F 201, S 8, H B 42792, I/A 167 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Empresa: ESSELTE SA
Consejero
- Francesco Crescimano
- Nigel Robert Gunn
- William Joseph Lundregan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44436 , F 201, S 8, H B 42792, I/A 167 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Empresa: ESSELTE SA
Apoderado
- Nigel Robert Gunn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22760 , F 222, S 8, H B 42792, I/A 157 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Empresa: ESSELTE SA
Consejero
- Nigel Robert Gunn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22760 , F 220, S 8, H B 42792, I/A 152 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Información de NIGEL ROBERT GUNN
Mostramos los datos de NIGEL ROBERT GUNN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIGEL ROBERT GUNN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos