NIEVES ZUÑIGA JORGE LUIS
Informe ejecutivo de NIEVES ZUÑIGA JORGE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NIEVES ZUÑIGA JORGE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CAPRICHOSA DE PARRAGA SL | Socio Unico | 03/11/2020 | 25/02/2022 |
LA CAPRICHOSA DE PARRAGA SL | Administrador Unico | 03/11/2020 | 25/02/2022 |
TAPAS Y RESTAURACION LA GLORIA SL | Socio Unico | 12/12/2016 | 17/09/2021 |
TAPAS Y RESTAURACION LA GLORIA SL | Administrador Unico | 12/12/2016 | 17/09/2021 |
VINCULACIONES DE NIEVES ZUÑIGA JORGE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIEVES ZUÑIGA JORGE LUIS
Empresa: LA CAPRICHOSA DE PARRAGA SL
Administrador Unico
- Nieves Zuñiga Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 181, S 8, H GR 55218, I/A 5 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-18
Empresa: TAPAS Y RESTAURACION LA GLORIA SL
Administrador Unico
- Nieves Zuñiga Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 195, S 8, H GR 49185, I/A 3 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-18
Empresa: LA CAPRICHOSA DE PARRAGA SL
Administrador Unico
- Nieves Zuñiga Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 179, S 8, H GR 55218, I/A 1 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-18
Empresa: LA CAPRICHOSA DE PARRAGA SL
Socio Único
- Nieves Zuñiga Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 179, S 8, H GR 55218, I/A 1 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-18
Empresa: TAPAS Y RESTAURACION LA GLORIA SL
Administrador Unico
- Nieves Zuñiga Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 194, S 8, H GR 49185, I/A 1 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-18
Empresa: TAPAS Y RESTAURACION LA GLORIA SL
Socio Único
- Nieves Zuñiga Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 194, S 8, H GR 49185, I/A 1 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-18
Información de NIEVES ZUÑIGA JORGE LUIS
Mostramos los datos de NIEVES ZUÑIGA JORGE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIEVES ZUÑIGA JORGE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos