NIEVES GUSTAVO ENRIQUE
Informe ejecutivo de NIEVES GUSTAVO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NIEVES GUSTAVO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORATIN CAPITAL SL | Administrador Solidario | 11/03/2024 | |
MARMAR TEXTILES SA | Socio Unico | 28/01/2020 | |
MARMAR TEXTILES SA | Administrador Unico | 28/01/2020 | |
TINTO CAPITAL SL | Socio Unico | 29/01/2018 | |
TINTO CAPITAL SL | Administrador Unico | 29/01/2018 |
VINCULACIONES DE NIEVES GUSTAVO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIEVES GUSTAVO ENRIQUE
Empresa: MORATIN CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Nardacci Roberto
- Nieves Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43276 , F 23, S 8, H M 764575, I/A 8 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
Empresa: MORATIN CAPITAL SL
Administrador Unico
- Nieves Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43276 , F 23, S 8, H M 764575, I/A 8 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
Empresa: MORATIN CAPITAL SL
Administrador Unico
- Nieves Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43276 , F 20, S 8, H M 764575, I/A 1 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Empresa: MORATIN CAPITAL SL
Socio Único
- Nieves Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43276 , F 20, S 8, H M 764575, I/A 1 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Empresa: MARMAR TEXTILES SA
Administrador Unico
- Nieves Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40136 , F 111, S 8, H M 713249, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Empresa: MARMAR TEXTILES SA
Socio Único
- Nieves Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40136 , F 111, S 8, H M 713249, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Empresa: TINTO CAPITAL SL
Administrador Unico
- Nieves Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37146 , F 48, S 8, H M 663017, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Empresa: TINTO CAPITAL SL
Socio Único
- Nieves Gustavo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37146 , F 48, S 8, H M 663017, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Información de NIEVES GUSTAVO ENRIQUE
Mostramos los datos de NIEVES GUSTAVO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIEVES GUSTAVO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos