NIEVES GRIMALDO ALBA
Informe ejecutivo de NIEVES GRIMALDO ALBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NIEVES GRIMALDO ALBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JM. FILLING SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 07/10/2019 | |
MALDONI SHOP SL | Apoderado Solidario | 04/10/2019 |
VINCULACIONES DE NIEVES GRIMALDO ALBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIEVES GRIMALDO ALBA
Empresa: JM. FILLING SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Masip Medina Alejandro
- Masip Medina Patricia
- Nieves Grimaldo Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9382, L 6664, F 39, S 8, H V 145505, I/A 5 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-46
Empresa: MALDONI SHOP SL
Apoderado Solidario
- Masip Medina Alejandro
- Masip Medina Patricia
- Nieves Grimaldo Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 125, S 8, H V 140186, I/A 9 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-46
Empresa: MALDONI SHOP SL
Administrador Unico
- Nieves Grimaldo Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 124, S 8, H V 140186, I/A 4 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-46
Empresa: MALDONI SHOP SL
Administrador Unico
- Nieves Grimaldo Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 221, S 8, H V 140186, I/A 1 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-46
Información de NIEVES GRIMALDO ALBA
Mostramos los datos de NIEVES GRIMALDO ALBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIEVES GRIMALDO ALBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos