NIEVES CUESTA JESUS
Informe ejecutivo de NIEVES CUESTA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NIEVES CUESTA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES JEDAUTO 2013 SL | Socio Unico | 30/01/2020 | |
TALLERES JEDAUTO 2013 SL | Administrador Unico | 30/01/2020 |
VINCULACIONES DE NIEVES CUESTA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIEVES CUESTA JESUS
Empresa: TALLERES JEDAUTO 2013 SL
Administrador Unico
- Nieves Cuesta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 70, S 8, H ZA 7155, I/A 3 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-49
Empresa: TALLERES JEDAUTO 2013 SL
Administrador Mancomunado
- Lorenzo Pinar Daniel
- Nieves Cuesta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 70, S 8, H ZA 7155, I/A 3 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-49
Empresa: TALLERES JEDAUTO 2013 SL
Socio Único
- Nieves Cuesta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 70, S 8, H ZA 7155, I/A 3 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-49
Empresa: TALLER MECANICO LUANI SL
Administrador Mancomunado
- Lorenzo Pinar Daniel
- Nieves Cuesta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 70, S 8, H ZA 7155, I/A 2 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-49
Empresa: TALLER MECANICO LUANI SL
Administrador Unico
- Nieves Cuesta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 70, S 8, H ZA 7155, I/A 2 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-49
Administrador Mancomunado
- Alonso Nieves Francisco Javier
- Nieves Cuesta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 45, S 8, H ZA 6365, I/A 2 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-49
Empresa: TALLER MECANICO LUANI SL
Administrador Unico
- Nieves Cuesta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 69, S 8, H ZA 7155, I/A 1 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-49
Empresa: TALLER MECANICO LUANI SL
Socio Único
- Nieves Cuesta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 69, S 8, H ZA 7155, I/A 1 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-49
Administrador Mancomunado
- Alonso Nieves Francisco Javier
- Nieves Cuesta Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 43, S 8, H ZA 6365, I/A 1 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-49
Información de NIEVES CUESTA JESUS
Mostramos los datos de NIEVES CUESTA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIEVES CUESTA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos