NIEVES CORRAL MARIA
Informe ejecutivo de NIEVES CORRAL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NIEVES CORRAL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO SA | Administrador Unico | 28/02/2013 | 13/05/2020 |
VINCULACIONES DE NIEVES CORRAL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIEVES CORRAL MARIA
Empresa: GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO SA
Administrador Unico
- Nieves Corral Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 79, S 8, H SC 9103, I/A 9 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-15
Empresa: GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO SA
Administrador Unico
- Nieves Corral Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 79, S 8, H SC 9103, I/A 8 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-15
Empresa: GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO SA
Administrador Unico
- Nieves Corral Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 79, S 8, H SC 9103, I/A 7 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-15
Información de NIEVES CORRAL MARIA
Mostramos los datos de NIEVES CORRAL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIEVES CORRAL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos