NIETO PEREZ ANGEL
Informe ejecutivo de NIETO PEREZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NIETO PEREZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTRAMUROS SL | Liquidador Unico | 05/02/2018 | 05/02/2018 |
INTRAMUROS SL | Socio Unico | 13/01/2011 | 05/02/2018 |
INTRAMUROS SL | Administrador Unico | 13/01/2011 | 05/02/2018 |
NANOPROJECTS SL | Administrador Unico | 13/12/2012 | 27/09/2013 |
VINCULACIONES DE NIETO PEREZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO PEREZ ANGEL
Empresa: INTRAMUROS SL
Liquidador Unico
- Nieto Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5321 , F 200, S 8, H SE 88264, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-41
Empresa: INTRAMUROS SL
Administrador Unico
- Nieto Perez Angel
Liquidador Unico
- Nieto Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5321 , F 200, S 8, H SE 88264, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-41
Empresa: NANOPROJECTS SL
Administrador Unico
- Nieto Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 71, S 8, H SE 95434, I/A 2 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-41
Empresa: NANOPROJECTS SL
Administrador Unico
- Nieto Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 70, S 8, H SE 95434, I/A 1 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-41
Empresa: INTRAMUROS SL
Administrador Unico
- Nieto Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5321 , F 200, S 8, H SE 88264, I/A 1 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Empresa: INTRAMUROS SL
Socio Único
- Nieto Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5321 , F 200, S 8, H SE 88264, I/A 1 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Información de NIETO PEREZ ANGEL
Mostramos los datos de NIETO PEREZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO PEREZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos