NIETO GUTIERREZ OLGA
Informe ejecutivo de NIETO GUTIERREZ OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NIETO GUTIERREZ OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCHANDISING ON STAGE SL | Administrador Unico | 19/01/2023 |
VINCULACIONES DE NIETO GUTIERREZ OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO GUTIERREZ OLGA
Empresa: MERCHANDISING ON STAGE SL
Administrador Unico
- Nieto Gutierrez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38346 , F 111, S 8, H M 204833, I/A 24 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: MERCHANDISING ON STAGE SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38346 , F 111, S 8, H M 204833, I/A 24 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: MERCHANDISING ON STAGE SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12773 , F 223, S 8, H M 204833, I/A 22 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Información de NIETO GUTIERREZ OLGA
Mostramos los datos de NIETO GUTIERREZ OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO GUTIERREZ OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos