NIETO GONZALEZ ANA BELEN
Informe ejecutivo de NIETO GONZALEZ ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NIETO GONZALEZ ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO LIBELULA SL | Administrador Unico | 17/09/2012 | 04/03/2014 |
ESBI ENERGIA ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 03/07/2009 | 31/01/2012 |
ASTURIAS GENERACION DE ELECTRICIDAD SL | Apoderado Mancomunado | 04/01/2012 |
VINCULACIONES DE NIETO GONZALEZ ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO GONZALEZ ANA BELEN
Empresa: ESTUDIO LIBELULA SL
Administrador Unico
- Nieto Gonzalez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30279 , F 20, S 8, H M 544953, I/A 2 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: ESTUDIO LIBELULA SL
Administrador Unico
- Nieto Gonzalez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30279 , F 19, S 8, H M 544953, I/A 1 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 9, S 8, H BI 59518, I/A 5 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-48
Empresa: ESBI ENERGIA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5014 , F 14, S 8, H BI 53768, I/A 3 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-48
Información de NIETO GONZALEZ ANA BELEN
Mostramos los datos de NIETO GONZALEZ ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO GONZALEZ ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos