NIETO GARCIA OLIVER
Informe ejecutivo de NIETO GARCIA OLIVER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NIETO GARCIA OLIVER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES NIETO SEGOVIA SL | Apoderado Mancomunado | 24/03/2021 | |
TRANSPORTES NIETO SEGOVIA SL | Administrador Unico | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE NIETO GARCIA OLIVER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO GARCIA OLIVER
Empresa: TRANSPORTES NIETO SEGOVIA SL
Apoderado Mancomunado
- Nieto Garcia Oliver
- Raul Arnanz Molinera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254 , F 142, S 8, H SG 5644, I/A 4 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-40
Empresa: TRANSPORTES NIETO SEGOVIA SL
Apoderado Mancomunado
- Nieto Garcia Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254 , F 142, S 8, H SG 5644, I/A 4 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-40
Empresa: TRANSPORTES NIETO SEGOVIA SL
Apoderado Mancomunado
- Nieto Garcia Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254 , F 142, S 8, H SG 5644, I/A 3 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-40
Empresa: TRANSPORTES NIETO SEGOVIA SL
Administrador Unico
- Nieto Garcia Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254 , F 140, S 8, H SG 5644, I/A 1 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-40
Empresa: TRANSPORTES NIETO SEGOVIA SL
Socio Único
- Nieto Garcia Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254 , F 140, S 8, H SG 5644, I/A 1 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-40
Información de NIETO GARCIA OLIVER
Mostramos los datos de NIETO GARCIA OLIVER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO GARCIA OLIVER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos