NIETO DE LA BLANCA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de NIETO DE LA BLANCA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE NIETO DE LA BLANCA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCREIBLEMENTE FRESCO SL | Administrador Solidario | 10/06/2024 | |
SEARCHEF SERVICES SL | Administrador Unico | 21/07/2023 | |
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA GASTRONOMIA Y DEL TURISMO SL | Administrador Unico | 15/05/2023 | |
HARBEST MARKET 2020 SL | Representante | 10/05/2023 | |
RFOODLUTION SL | Administrador Unico | 15/12/2022 | |
EL ARBOL DEL PAN SL | Administrador Unico | 29/07/2022 | |
MENTTORIZA HUB SL | Administrador Unico | 20/07/2022 | |
BEHAPPYINVESTMENTS SL | Representante | 03/03/2022 | |
GARDIUN OUTDOOR SL | Representante | 29/12/2021 | |
KOVYX OUTDOOR SL | Administrador Unico | 03/04/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NIETO DE LA BLANCA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO DE LA BLANCA JOSE LUIS
Empresa: INCREIBLEMENTE FRESCO SL
Administrador Solidario
- Nieto De La Blanca Jose Luis
- Rodriguez Caveda Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825028, I/A 1 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: HAPPY COUNTRY INVESTMENTS SL
Liquidador
- Nieto De La Blanca Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44600 , F 14, S 8, H M 785572, I/A 2 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: HAPPY COUNTRY INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Nieto De La Blanca Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44600 , F 14, S 8, H M 785572, I/A 2 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: SEARCHEF SERVICES SL
Administrador Unico
- Nieto De La Blanca Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45536 , F 64, S 8, H M 800875, I/A 1 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-28
Administrador Unico
- Nieto De La Blanca Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45180 , F 50, S 8, H M 795023, I/A 1 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Empresa: HARBEST MARKET 2020 SL
Consejero
Representante
- Nieto De La Blanca Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42888 , F 57, S 8, H M 723509, I/A 5 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: RFOODLUTION SL
Administrador Unico
- Nieto De La Blanca Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44403 , F 191, S 8, H M 782545, I/A 1 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: EL ARBOL DEL PAN SL
Administrador Unico
- Nieto De La Blanca Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42918 , F 32, S 8, H M 758676, I/A 3 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: MENTTORIZA HUB SL
Administrador Unico
- Nieto De La Blanca Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43857 , F 60, S 8, H M 773946, I/A 1 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Empresa: BEHAPPYINVESTMENTS SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Nieto De La Blanca Jose Luis
- Santamaria Mesanza Iñigo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43210 , F 48, S 8, H M 763455, I/A 1 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
VER MAS ACTOS
Información de NIETO DE LA BLANCA JOSE LUIS
Mostramos los datos de NIETO DE LA BLANCA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO DE LA BLANCA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos