NIETO CASTILLO ALBERTO
Informe ejecutivo de NIETO CASTILLO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NIETO CASTILLO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGITAL MARKETING & AFFILIATE SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 20/09/2024 | |
PARTICIPACIONES COMERCIALES TEXTILES SL | Socio Unico | 19/09/2024 | |
PARTICIPACIONES COMERCIALES TEXTILES SL | Administrador Unico | 19/09/2024 | |
DIGILEAN. PROCESOS PERSONAS Y TECNOLOGIA SL | Administrador Unico | 15/11/2023 | |
SUNBLINK SL | Administrador Unico | 21/03/2016 |
VINCULACIONES DE NIETO CASTILLO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO CASTILLO ALBERTO
Administrador Unico
- Nieto Castillo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220739, I/A 1 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-46
Socio Único
- Nieto Castillo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220739, I/A 1 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-46
Empresa: BETMEDIA SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Nieto Castillo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 46677, I/A 31 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-15
Administrador Unico
- Nieto Castillo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10771, L 8050, F 3, S 8, H V 191016, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-46
Empresa: SUNBLINK SL
Administrador Unico
- Nieto Castillo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10098, L 7380, F 201, S 8, H V 169941, I/A 2 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-46
Información de NIETO CASTILLO ALBERTO
Mostramos los datos de NIETO CASTILLO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO CASTILLO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos