NIELSEN JENS HENRIK
Informe ejecutivo de NIELSEN JENS HENRIK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NIELSEN JENS HENRIK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESELLSCHAFT FUR MARKETING UND SUCHMACHINENOPTIMIERUNG SL | Administrador Unico | 09/05/2012 | |
GESELLSCHAFT FUR MARKETING UND SUCHMACHINENOPTIMIERUNG SL | Apoderado | 03/11/2011 | |
AUSKUNFT XL SL | Apoderado | 28/10/2011 |
VINCULACIONES DE NIELSEN JENS HENRIK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIELSEN JENS HENRIK
Empresa: GESELLSCHAFT FUR WEBDESIGN SL
Administrador Unico
- Nielsen Jens Henrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 13, S 8, H PM 70020, I/A 4 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-07
Rep.SUC.
- Nielsen Jens Henrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 5, S 8, H GC 48646, I/A 3 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-35
Empresa: ALLFINDO UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) SL
Apoderado
- Nielsen Jens Henrik
Representante
- Nielsen Jens Henrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 5, S 8, H GC 48646, I/A 1 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-35
Empresa: DEUTSCHER ADRESSDIENST ONLINE SL
Apoderado
- Nielsen Jens Henrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 120, S 8, H GC 44247, I/A 6 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-35
Administrador Unico
- Nielsen Jens Henrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 96, S 8, H GC 44857, I/A 4 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-35
Empresa: GESELLSCHAFT FUR WEBDESIGN SL
Administrador Unico
- Nielsen Jens Henrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 149, S 8, H GC 44205, I/A 2 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-35
Apoderado
- Nielsen Jens Henrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 96, S 8, H GC 44857, I/A 3 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-35
Empresa: VERLAG FUR GEWERBLICHE EINTRAGE SL
Apoderado
- Nielsen Jens Henrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 59, S 8, H GC 43527, I/A 2 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-35
Empresa: VERLAG FUR GEWERBLICHE AUSKUNFTE SL
Apoderado
- Nielsen Jens Henrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 83, S 8, H GC 43787, I/A 2 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-35
Información de NIELSEN JENS HENRIK
Mostramos los datos de NIELSEN JENS HENRIK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIELSEN JENS HENRIK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos