NICULAI MIHAI
Informe ejecutivo de NICULAI MIHAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NICULAI MIHAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIMI CONST SL | Administrador Solidario | 05/03/2021 | 23/12/2022 |
TIMI CONST SL | Administrador Solidario | 02/08/2019 | 05/03/2021 |
VINCULACIONES DE NICULAI MIHAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICULAI MIHAI
Empresa: TIMI CONST SL
Administrador Solidario
- Niculai Beniamin
- Niculai Mihai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 190, S 8, H PM 87235, I/A 3 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-07
Empresa: TIMI CONST SL
Administrador Solidario
- Niculai Beniamin
- Niculai Mihai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 190, S 8, H PM 87235, I/A 2 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-07
Empresa: TIMI CONST SL
Administrador Solidario
- Niculai Ilie
- Niculai Mihai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 190, S 8, H PM 87235, I/A 2 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-07
Empresa: TIMI CONST SL
Administrador Solidario
- Niculai Ilie
- Niculai Mihai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 189, S 8, H PM 87235, I/A 1 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-07
Información de NICULAI MIHAI
Mostramos los datos de NICULAI MIHAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICULAI MIHAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos