NICOLO ZUCCARELLI
Informe ejecutivo de NICOLO ZUCCARELLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 32
Empresas activas: 20
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NICOLO ZUCCARELLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLDFISH ADVISORY SL | Administrador Unico | 18/07/2024 | |
THREESTONES ALEXANDRITE SL | Administrador Unico | 22/11/2023 | |
THREESTONES LAZULITE SL | Administrador Unico | 22/11/2023 | |
THREESTONES AGATE SL | Administrador Unico | 22/11/2023 | |
THREESTONES DUERO SL | Administrador Unico | 04/10/2023 | |
THREESTONES EBRO SL | Administrador Unico | 04/10/2023 | |
THREESTONES AMBER SL | Administrador Unico | 04/10/2023 | |
THREESTONES ALMANDINE SL | Administrador Unico | 03/10/2023 | |
THREESTONES AQUAMARINE SL | Administrador Unico | 02/10/2023 | |
THREESTONES GUADALQUIVIR SL | Administrador Unico | 02/10/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NICOLO ZUCCARELLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLO ZUCCARELLI
Empresa: GOLDFISH ADVISORY SL
Administrador Unico
- Nicolo Zuccarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 618938, I/A 1 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-08
Empresa: THREESTONES AGATE SL
Administrador Unico
- Nicolo Zuccarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48834 , F 173, S 8, H B 597988, I/A 2 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Empresa: THREESTONES AGATE SL
Administrador Mancomunado
- Giada Agostino
- Nicolo Zuccarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48834 , F 173, S 8, H B 597988, I/A 2 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Empresa: THREESTONES LAZULITE SL
Administrador Unico
- Nicolo Zuccarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48834 , F 166, S 8, H B 597987, I/A 2 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Empresa: THREESTONES LAZULITE SL
Administrador Mancomunado
- Giada Agostino
- Nicolo Zuccarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48834 , F 166, S 8, H B 597987, I/A 2 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Empresa: THREESTONES ALEXANDRITE SL
Administrador Unico
- Nicolo Zuccarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48834 , F 180, S 8, H B 597989, I/A 2 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Empresa: THREESTONES ALEXANDRITE SL
Administrador Mancomunado
- Giada Agostino
- Nicolo Zuccarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48834 , F 180, S 8, H B 597989, I/A 2 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Empresa: THREESTONES AMBER SL
Administrador Unico
- Nicolo Zuccarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48152 , F 10, S 8, H B 573959, I/A 6 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-08
Empresa: THREESTONES AMBER SL
Administrador Mancomunado
- Alessandro Sparaco
- Giada Agostino
- Nicolo Zuccarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48152 , F 10, S 8, H B 573959, I/A 6 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-08
Empresa: THREESTONES EBRO SL
Administrador Unico
- Nicolo Zuccarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46601 , F 114, S 8, H B 525133, I/A 13 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-08
VER MAS ACTOS
Información de NICOLO ZUCCARELLI
Mostramos los datos de NICOLO ZUCCARELLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLO ZUCCARELLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos