NICOLAU SASTRE FRANCISCO
Informe ejecutivo de NICOLAU SASTRE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NICOLAU SASTRE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR SA | Administrador Mancomunado | 08/01/2009 | 24/12/2014 |
COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 08/01/2009 | |
COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR SA | Consejero | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE NICOLAU SASTRE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLAU SASTRE FRANCISCO
Empresa: COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR SA
Administrador Mancomunado
- Cabrer Mut Miguel
- Nicolau Sastre Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 86, S 8, H PM 10837, I/A 10 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-07
Empresa: COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR SA
Administrador Mancomunado
- Cabrer Mut Miguel
- Nicolau Sastre Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 86, S 8, H PM 10837, I/A 9 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-07
Empresa: COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR SA
Administrador Mancomunado
- Cabrer Mut Miguel
- Nicolau Sastre Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 85, S 8, H PM 10837, I/A 8 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-07
Empresa: COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cabrer Mut Miguel
- Caldes Adot Maria Magdalena
- Nicolau Sastre Francisco
Consejero
- Cabrer Mut Miguel
- Caldes Adot Maria Magdalena
- Nicolau Sastre Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 85, S 8, H PM 10837, I/A 8 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-07
Información de NICOLAU SASTRE FRANCISCO
Mostramos los datos de NICOLAU SASTRE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLAU SASTRE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos