NICOLAU MARCE SONIA AMOR
Informe ejecutivo de NICOLAU MARCE SONIA AMOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NICOLAU MARCE SONIA AMOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIUS QN CONTROL SL | Administrador Unico | 11/05/2017 |
VINCULACIONES DE NICOLAU MARCE SONIA AMOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLAU MARCE SONIA AMOR
Empresa: MALLORCA SOUTHWEST HOUSE SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
- Drudis Morell Albert
- Nicolau Marce Sonia Amor
- Valero Vilella Eduard
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39840 , F 117, S 8, H B 353442, I/A 9 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-08
Empresa: GAELCO SA
Liquidador
- Nicolau Marce Sonia Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43291 , F 175, S 8, H B 11241, I/A 31 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
Empresa: GAELCO SA
Administrador Unico
- Nicolau Marce Sonia Amor
Liquidador
- Nicolau Marce Sonia Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43291 , F 175, S 8, H B 11241, I/A 31 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
Empresa: GAELCO SA
Administrador Unico
- Nicolau Marce Sonia Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43291 , F 173, S 8, H B 11241, I/A 29 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-08
Empresa: MALLORCA SOUTHWEST HOUSE SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
- Drudis Morell Albert
- Nicolau Marce Sonia Amor
- Valero Moreno Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39840 , F 116, S 8, H B 353442, I/A 7 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-08
Empresa: ACTIUS QN CONTROL SL
Administrador Unico
- Nicolau Marce Sonia Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29795 , F 212, S 8, H B 161037, I/A 8 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: ACTIUS QN CONTROL SL
Administrador Unico
- Nicolau Marce Sonia Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29795 , F 212, S 8, H B 161037, I/A 8 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Información de NICOLAU MARCE SONIA AMOR
Mostramos los datos de NICOLAU MARCE SONIA AMOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLAU MARCE SONIA AMOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos