NICOLAU CASTELLANOS CURRO
Informe ejecutivo de NICOLAU CASTELLANOS CURRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE NICOLAU CASTELLANOS CURRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GO ENERGY RIO TINTO HYDROGEN HUELVA SL | Administrador Solidario | 14/06/2024 | |
GREEN H2 GO ENERGY SPAIN SL | Consejero | 05/02/2024 | |
GREEN H2 GO ENERGY SPAIN SL | Consejero Delegado Solidario | 05/02/2024 | |
GREEN H2 GO ENERGY SPAIN SL | Presidente | 05/02/2024 | |
GREEN H2 MENORCA SL | Consejero Delegado Solidario | 22/02/2023 | |
GREEN H2 MENORCA SL | Presidente | 22/02/2023 | |
GREEN H2 MENORCA SL | Consejero | 22/02/2023 | |
ENERDREAMS SL | Apoderado | 24/09/2019 | |
TECNOURBAN SOLAR SL | Administrador Solidario | 03/05/2018 | |
TECNOURBAN CARTYTOP SL | Apoderado | 18/03/2014 |
VINCULACIONES DE NICOLAU CASTELLANOS CURRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLAU CASTELLANOS CURRO
Administrador Solidario
- Nicolau Castellanos Curro
- Verdeguer Asensi Joaquin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219023, I/A 1 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-46
Empresa: GREEN H2 GO ENERGY SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Nicolau Castellanos Curro
- Pons Ponseti Antonia
- Verdaguer Asensi Joaquin Miguel
Consejero
- Nicolau Castellanos Curro
- Pons Ponseti Antonia
- Verdaguer Asensi Joaquin Miguel
Presidente
- Nicolau Castellanos Curro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212 , F 57, S 8, H IM 8045, I/A 1 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-07
Empresa: ES MERCADAL SOLAR SL
Consejero
- Nicolau Castellanos Curro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315 , F 204, S 8, H A 171059, I/A 4 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-03
Empresa: GREEN H2 MENORCA SL
Consejero Delegado Solidario
- Nicolau Castellanos Curro
- Pons Ponseti Antonia
Consejero
- Nicolau Castellanos Curro
- Pons Ponseti Antonia
- Sintes Fiol Antonio
Presidente
- Nicolau Castellanos Curro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 100, S 8, H IM 7810, I/A 1 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-07
Empresa: SPV PANCRUDO SOLAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Colado Sosa Juan Ignacio
- Martinez Berna Tomas
- Nicolau Castellanos Curro
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 58, S 8, H A 167382, I/A 2 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-03
Empresa: SPV TORRENTE DE CINCA SOLAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Colado Sosa Juan Ignacio
- Martinez Berna Tomas
- Nicolau Castellanos Curro
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4267 , F 9, S 8, H A 168195, I/A 2 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-03
Empresa: ES MERCADAL SOLAR SL
Apoderado Solidario
- Aguilar Cañabate Jose
- Nicolau Castellanos Curro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315 , F 204, S 8, H A 171059, I/A 3 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-03
Empresa: ES MERCADAL SOLAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Colado Sosa Juan Ignacio
- Martinez Berna Tomas
- Nicolau Castellanos Curro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10739, L 8019, F 194, S 8, H V 190048, I/A 3 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-46
Empresa: SPV TORRENTE DE CINCA SOLAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Colado Sosa Juan Ignacio
- Martinez Berna Tomas
- Nicolau Castellanos Curro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4267 , F 8, S 8, H A 168195, I/A 1 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-03
Empresa: SPV PANCRUDO SOLAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Colado Sosa Juan Ignacio
- Martinez Berna Tomas
- Nicolau Castellanos Curro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254 , F 57, S 8, H A 167382, I/A 1 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-03
VER MAS ACTOS
Información de NICOLAU CASTELLANOS CURRO
Mostramos los datos de NICOLAU CASTELLANOS CURRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLAU CASTELLANOS CURRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos