NICOLAU CANELA FARRE
Informe ejecutivo de NICOLAU CANELA FARRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NICOLAU CANELA FARRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTABLIMENTS CULTURALS DEL GIRONES SA | Secretario | 14/11/2013 | |
ESTABLIMENTS CULTURALS DEL GIRONES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/11/2013 | |
ESTABLIMENTS CULTURALS DEL GIRONES SA | Consejero | 14/11/2013 |
VINCULACIONES DE NICOLAU CANELA FARRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLAU CANELA FARRE
Consejero Delegado Mancomunado
- Antoni Riera Casadevall
- Joan Enric Talo Valls
- Joan Planaguma Sabench
- Llorenc Valles Botey
- Nicolau Canela Farre
Consejero
- Antoni Riera Casadevall
- Joan Enric Talo Valls
- Joan Planaguma Sabench
- Llorenc Valles Botey
- Nicolau Canela Farre
Presidente
Secretario
- Nicolau Canela Farre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 215, S 8, H GI 9893, I/A 13 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
Consejero Delegado Mancomunado
- Antoni Riera Casadevall
- Joan Enric Talo Valls
- Joan Planaguma Sabench
- Llorenc Valles Botey
- Nicolau Canela Farre
Consejero
- Antoni Riera Casadevall
- Joan Enric Talo Valls
- Joan Planaguma Sabench
- Llorenc Valles Botey
- Nicolau Canela Farre
Presidente
Secretario
- Nicolau Canela Farre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 214, S 8, H GI 9893, I/A 12 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-17
Consejero Delegado Mancomunado
- Antoni Riera Casadevall
- Joan Enric Talo Valls
- Joan Planaguma Sabench
- Llorenc Valles Botey
- Nicolau Canela Farre
Consejero
- Antoni Riera Casadevall
- Joan Enric Talo Valls
- Joan Planaguma Sabench
- Llorenc Valles Botey
- Nicolau Canela Farre
Presidente
Secretario
- Nicolau Canela Farre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 214, S 8, H GI 9893, I/A 11 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-17
Consejero Delegado Mancomunado
- Francesc Josep Esquerra Gimeno
- Francesc Xavier Masats Roca
- Francisco Serra Bou
- Llorenc Valles Botey
- Nicolau Canela Farre
Consejero
- Francesc Josep Esquerra Gimeno
- Francesc Xavier Masats Roca
- Francisco Serra Bou
- Llorenc Valles Botey
- Nicolau Canela Farre
Presidente
Secretario
- Nicolau Canela Farre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 214, S 8, H GI 9893, I/A 11 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-17
Consejero Delegado Mancomunado
- Francesc Josep Esquerra Gimeno
- Francesc Serra Bou
- Francesc Xavier Masats Roca
- Llorenc Valles Botey
- Nicolau Canela Farre
Consejero
- Francesc Josep Esquerra Gimeno
- Francesc Serra Bou
- Francesc Xavier Masats Roca
- Llorenc Valles Botey
- Nicolau Canela Farre
Presidente
Secretario
- Nicolau Canela Farre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 213, S 8, H GI 9893, I/A 10 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-17
Información de NICOLAU CANELA FARRE
Mostramos los datos de NICOLAU CANELA FARRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLAU CANELA FARRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos