NICOLAS RAMIRO ORTUÑO LORENTE
Informe ejecutivo de NICOLAS RAMIRO ORTUÑO LORENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NICOLAS RAMIRO ORTUÑO LORENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROCKTRONIC SL | Administrador Solidario | 12/05/2011 | 15/02/2019 |
ROCKTRONIC SL | Administrador Solidario | 24/09/2010 | 15/02/2019 |
MARATHON CALZADOS SL | Administrador Solidario | 12/05/2011 | 13/02/2019 |
MARATHON CALZADOS SL | Administrador Solidario | 24/09/2010 | 13/02/2019 |
NEW ROCK-SHOES SL | Administrador Solidario | 12/05/2011 | 25/01/2017 |
NEW ROCK-SHOES SL | Administrador Solidario | 24/09/2010 | 25/01/2017 |
ROCKTRONIC SL | Administrador Mancomunado | 12/05/2011 | |
NEW ROCK-SHOES SL | Administrador Mancomunado | 12/05/2011 | |
MARATHON CALZADOS SL | Administrador Mancomunado | 12/05/2011 |
VINCULACIONES DE NICOLAS RAMIRO ORTUÑO LORENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLAS RAMIRO ORTUÑO LORENTE
Empresa: ROCKTRONIC SL
Administrador Solidario
- Antonio Ortuño Lorente
- Nicolas Ramiro Ortuño Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1448 , F 31, S 8, H MU 26875, I/A 7 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-30
Empresa: MARATHON CALZADOS SL
Administrador Solidario
- Antonio Ortuño Lorente
- Nicolas Ramiro Ortuño Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 197 , F 147, S 8, H MU 4021, I/A 8 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-30
Empresa: NEW ROCK-SHOES SL
Administrador Solidario
- Antonio Ortuño Lorente
- Nicolas Ramiro Ortuño Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963 , F 67, S 8, H MU 17491, I/A 5 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-30
Empresa: MARATHON CALZADOS SL
Administrador Solidario
- Antonio Ortuño Lorente
- Nicolas Ramiro Ortuño Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 197 , F 147, S 8, H MU 4021, I/A 6 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-30
Empresa: MARATHON CALZADOS SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Ortuño Lorente
- Nicolas Ramiro Ortuño Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 197 , F 147, S 8, H MU 4021, I/A 6 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-30
Empresa: NEW ROCK-SHOES SL
Administrador Solidario
- Antonio Ortuño Lorente
- Nicolas Ramiro Ortuño Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963 , F 67, S 8, H MU 17491, I/A 3 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-30
Empresa: NEW ROCK-SHOES SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Ortuño Lorente
- Nicolas Ramiro Ortuño Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963 , F 67, S 8, H MU 17491, I/A 3 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-30
Empresa: CALZADOS ZAPPO'S SL
Administrador Solidario
- Antonio Ortuño Lorente
- Nicolas Ramiro Ortuño Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1448 , F 31, S 8, H MU 26875, I/A 4 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-30
Empresa: CALZADOS ZAPPO'S SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Ortuño Lorente
- Nicolas Ramiro Ortuño Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1448 , F 31, S 8, H MU 26875, I/A 4 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-30
Empresa: CALZADOS ZAPPO'S SL
Administrador Solidario
- Antonio Ortuño Lorente
- Nicolas Ramiro Ortuño Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1448 , F 30, S 8, H MU 26875, I/A 3 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-30
VER MAS ACTOS
Información de NICOLAS RAMIRO ORTUÑO LORENTE
Mostramos los datos de NICOLAS RAMIRO ORTUÑO LORENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLAS RAMIRO ORTUÑO LORENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos