NICOLAS ORUS MARIA ELENA
Informe ejecutivo de NICOLAS ORUS MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NICOLAS ORUS MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IEMEGE FRAGA SL | Administrador Unico | 08/07/2019 | |
MEDICA FRAGA SL | Administrador Unico | 05/06/2019 |
VINCULACIONES DE NICOLAS ORUS MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLAS ORUS MARIA ELENA
Empresa: MEDIGINE SL
Liquidador
- Nicolas Orus Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356, L 190, F 13, S 8, H HU 4308, I/A 5 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-22
Empresa: MEDIGINE SL
Administrador Unico
- Nicolas Orus Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356, L 190, F 13, S 8, H HU 4308, I/A 5 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-22
Empresa: MEDICA TECNOLOGICA ZARAGOZA SL
Liquidador
- Nicolas Orus Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 115, S 8, H HU 8761, I/A 5 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-22
Empresa: MEDICA TECNOLOGICA ZARAGOZA SL
Administrador Unico
- Nicolas Orus Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 115, S 8, H HU 8761, I/A 5 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-22
Empresa: MEDIGINE SL
Administrador Unico
- Nicolas Orus Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356, L 190, F 13, S 8, H HU 4308, I/A 4 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-22
Empresa: MEDIGINE SL
Administrador Solidario
- Gallego Morlans Rafael-jorge
- Nicolas Orus Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356, L 190, F 13, S 8, H HU 4308, I/A 4 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-22
Empresa: MEDICA TECNOLOGICA ZARAGOZA SL
Administrador Unico
- Nicolas Orus Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 115, S 8, H HU 8761, I/A 4 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-22
Empresa: MEDICA TECNOLOGICA ZARAGOZA SL
Administrador Solidario
- Gallego Morlans Rafael-jorge
- Nicolas Orus Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 115, S 8, H HU 8761, I/A 4 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-22
Empresa: IEMEGE FRAGA SL
Administrador Unico
- Nicolas Orus Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391, L 223, F 92, S 8, H HU 2662, I/A 8 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-22
Empresa: IEMEGE FRAGA SL
Administrador Solidario
- Gallego Morlans Rafael-jorge
- Nicolas Orus Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391, L 223, F 92, S 8, H HU 2662, I/A 8 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-22
VER MAS ACTOS
Información de NICOLAS ORUS MARIA ELENA
Mostramos los datos de NICOLAS ORUS MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLAS ORUS MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos