NICOLAS ORTIZ PEDRO
Informe ejecutivo de NICOLAS ORTIZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NICOLAS ORTIZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORIGINAL QUALITY SL | Administrador Solidario | 28/09/2016 | 27/06/2019 |
ODORALIA PERFUMES SL | Administrador Solidario | 03/05/2013 | 27/06/2019 |
LA SIPERA CON FE SL | Apoderado | 08/08/2012 |
VINCULACIONES DE NICOLAS ORTIZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLAS ORTIZ PEDRO
Empresa: ODORALIA PERFUMES SL
Administrador Solidario
- Nicolas Ortiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43744 , F 64, S 8, H B 437111, I/A 3 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-08
Empresa: ORIGINAL QUALITY SL
Administrador Solidario
- Nicolas Ortiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45569 , F 47, S 8, H B 492167, I/A 2 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-08
Empresa: ORIGINAL QUALITY SL
Administrador Solidario
- Nicolas Ortiz Pedro
- Pons Vives Adrian Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45569 , F 46, S 8, H B 492167, I/A 1 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-08
Empresa: ODORALIA PERFUMES SL
Administrador Solidario
- Marquez Hernandez Sergi
- Nicolas Ortiz Pedro
- Pons Arteaga Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43744 , F 63, S 8, H B 437111, I/A 1 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-08
Empresa: LA SIPERA CON FE SL
Apoderado
- Nicolas Ortiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40558 , F 134, S 8, H B 367287, I/A 4 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-08
Información de NICOLAS ORTIZ PEDRO
Mostramos los datos de NICOLAS ORTIZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLAS ORTIZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos