NICOLAS FALLER
Informe ejecutivo de NICOLAS FALLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NICOLAS FALLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UBP GESTION INSTITUCIONAL SA | Consejero | 26/04/2017 | 14/01/2022 |
UBP GESTION INSTITUCIONAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/07/2018 | 14/01/2022 |
UBP GESTION INSTITUCIONAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/05/2018 | 31/07/2018 |
UBP GESTION INSTITUCIONAL SA | Apoderado | 26/07/2012 | 22/05/2018 |
UBP GESTION INSTITUCIONAL SA | Consejero | 04/01/2011 | 09/01/2017 |
VINCULACIONES DE NICOLAS FALLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLAS FALLER
Empresa: UBP GESTION INSTITUCIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andre Dominique Denis Gigon
- Leria Gonzalez Felipe Andres
- Nicolas Faller
- Pierre Berger
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 96, S 8, H B 239896, I/A 20 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-08
Empresa: UBP GESTION INSTITUCIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 96, S 8, H B 239896, I/A 20 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-08
Empresa: UBP GESTION INSTITUCIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 94, S 8, H B 239896, I/A 19 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Empresa: UBP GESTION INSTITUCIONAL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 94, S 8, H B 239896, I/A 19 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Empresa: UBP GESTION INSTITUCIONAL SA
Consejero
- Andre Dominique Denis Gigon
- Nicolas Faller
- Pierre Berger
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 94, S 8, H B 239896, I/A 17 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-08
Empresa: UBP GESTION INSTITUCIONAL SA
Consejero
- Andre Gigon
- Enrique Grebler Simo
- Nicolas Faller
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33877 , F 53, S 8, H B 239896, I/A 11 N (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-08
Empresa: UBP GESTION INSTITUCIONAL SA
Auditor
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33877 , F 54, S 8, H B 239896, I/A 14 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
Empresa: UBP GESTION INSTITUCIONAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Andre Gigon
- Bañuelos Piccone Carmen
- Enrique Grebler Simo
- Nicolas Faller
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33877 , F 53, S 8, H B 239896, I/A 11 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
Información de NICOLAS FALLER
Mostramos los datos de NICOLAS FALLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLAS FALLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos