NICOLAS DUEÑAS FERNANDO
Informe ejecutivo de NICOLAS DUEÑAS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE NICOLAS DUEÑAS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLAS DUEÑAS FERNANDO
Empresa: EXPERTOS FORESTALES AGRUPADOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Nicolas Dueñas Fernando
- Prados Edwards Juan
- Villena Ruiz Clavijo Juan Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23390 , F 110, S 8, H M 419530, I/A B (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Empresa: ENTORNO FERTIL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Nicolas Dueñas Fernando
- Prados Edwards Juan
- Villena Ruiz Clavijo Juan Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25058 , F 101, S 8, H M 451261, I/A B (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-28
Empresa: EXPERTOS FORESTALES AGRUPADOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Nicolas Dueñas Fernando
- Prados Edwards Juan
- Villena Ruiz Clavijo Juan Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23390 , F 109, S 8, H M 419530, I/A 8 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-28
Empresa: ENTORNO FERTIL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Nicolas Dueñas Fernando
- Prados Edwards Juan
- Villena Ruiz Clavijo Juan Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25058 , F 100, S 8, H M 451261, I/A 6 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
Empresa: MONTESEXTO SL
Apoderado
- Nicolas Dueñas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23286 , F 50, S 8, H M 417470, I/A 2 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-28
Información de NICOLAS DUEÑAS FERNANDO
Mostramos los datos de NICOLAS DUEÑAS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLAS DUEÑAS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos