NICOLAS ARTERO MARINA AINHOA
Informe ejecutivo de NICOLAS ARTERO MARINA AINHOA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NICOLAS ARTERO MARINA AINHOA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANIMA SO-EXOTIC SL | Apoderado Solidario | 06/11/2023 | |
SOFIWAGA ESPAÑA 1 SL | Apoderado Solidario | 22/03/2022 | |
GREEN VALLEY BERRIES SL | Apoderado Solidario | 17/01/2022 | |
WAGA ENERGY ESPANA SL | Apoderado Solidario | 25/08/2021 | |
WOJO ESTABLECIMIENTO ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 08/07/2020 | |
AKUO RENOVABLES ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 23/12/2019 | |
TREGMUL TRADE SL | Apoderado Solidario | 25/11/2019 | |
FIGSEL TRADE SL | Apoderado Solidario | 22/11/2019 | |
PHYTOCONTROL ANALYTICS ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 25/09/2019 | |
L ENTRECOTE DE FRANCE SL | Apoderado Solidario | 21/03/2019 |
VINCULACIONES DE NICOLAS ARTERO MARINA AINHOA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLAS ARTERO MARINA AINHOA
Empresa: ANIMA SO-EXOTIC SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48123 , F 76, S 8, H B 573044, I/A 6 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-08
Empresa: SOFIWAGA ESPAÑA 1 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47871 , F 116, S 8, H B 564915, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-08
Empresa: GREEN VALLEY BERRIES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1144 , F 49, S 8, H H 20179, I/A 10 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-21
Empresa: WAGA ENERGY ESPANA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47959 , F 77, S 8, H B 567543, I/A 2 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Empresa: WOJO ESTABLECIMIENTO ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47220 , F 68, S 8, H B 545116, I/A 2 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-08
Empresa: PHYTOCONTROL DYNAMICS ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46065 , F 114, S 8, H B 508376, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-08
Empresa: AKUO RENOVABLES ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46900 , F 72, S 8, H B 534728, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-08
Empresa: TREGMUL TRADE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46917 , F 80, S 8, H B 535265, I/A 3 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-08
Empresa: FIGSEL TRADE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46856 , F 56, S 8, H B 533206, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
Empresa: SPM CONTROLER SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46998 , F 191, S 8, H B 181274, I/A 13 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-08
VER MAS ACTOS
Información de NICOLAS ARTERO MARINA AINHOA
Mostramos los datos de NICOLAS ARTERO MARINA AINHOA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLAS ARTERO MARINA AINHOA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos