NICOLA MARINO
Informe ejecutivo de NICOLA MARINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NICOLA MARINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T2S GLOBAL EDUCATION SL | Apoderado Solidario | 14/11/2019 | |
MARGHERITA LOUNGE SL | Administrador Unico | 10/04/2014 |
VINCULACIONES DE NICOLA MARINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLA MARINO
Empresa: T2S GLOBAL EDUCATION SL
Apoderado Solidario
- Nicola Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46708 , F 33, S 8, H B 528339, I/A 3 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
Empresa: T2S GLOBAL EDUCATION SL
Administrador Unico
- Nicola Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46708 , F 33, S 8, H B 528339, I/A 2 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
Empresa: T2S GLOBAL EDUCATION SL
Administrador Unico
- Nicola Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46708 , F 32, S 8, H B 528339, I/A 1 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: MARGHERITA LOUNGE SL
Administrador Unico
- Nicola Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35552 , F 93, S 8, H B 271858, I/A 6 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-08
Información de NICOLA MARINO
Mostramos los datos de NICOLA MARINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLA MARINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos