NICHOLAS PETER MOFFATT
Informe ejecutivo de NICHOLAS PETER MOFFATT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NICHOLAS PETER MOFFATT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW HOLDCO FIRA SL | Administrador Solidario | 13/09/2023 | |
EASYHOTEL MERIDIANA PROPCO SL | Administrador Solidario | 14/02/2023 | |
EASYHOTEL VALENCIA PROPCO SL | Administrador Solidario | 10/02/2023 | |
EASYHOTEL SPAIN SL | Administrador Solidario | 09/02/2023 | |
EASYHOTEL SPAIN HOLDINGS SL | Administrador Solidario | 08/02/2023 |
VINCULACIONES DE NICHOLAS PETER MOFFATT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICHOLAS PETER MOFFATT
Empresa: NEW HOLDCO FIRA SL
Administrador Solidario
- Nicholas Peter Moffatt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48648 , F 165, S 8, H B 591366, I/A 8 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-08
Empresa: EASYHOTEL SPAIN PROPERTY 1 SL
Administrador Solidario
- Nicholas Peter Moffatt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47846 , F 182, S 8, H B 564099, I/A 9 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-08
Empresa: EASYHOTEL SPAIN SL
Administrador Solidario
- Nicholas Peter Moffatt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46611 , F 9, S 8, H B 525383, I/A 20 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Empresa: EASYHOTEL SPAIN VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Nicholas Peter Moffatt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48156 , F 74, S 8, H B 574121, I/A 9 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Empresa: EASYHOTEL SPAIN HOLDINGS SL
Administrador Solidario
- Nicholas Peter Moffatt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47868 , F 30, S 8, H B 564798, I/A 13 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Información de NICHOLAS PETER MOFFATT
Mostramos los datos de NICHOLAS PETER MOFFATT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICHOLAS PETER MOFFATT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos