NICAS GARVIN ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de NICAS GARVIN ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NICAS GARVIN ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DCOMPRAS Y MAS SL | Socio Unico | 13/01/2023 | |
DCOMPRAS Y MAS SL | Administrador Unico | 13/01/2023 |
VINCULACIONES DE NICAS GARVIN ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICAS GARVIN ANTONIO JOSE
Empresa: DCOMPRAS Y MAS SL
Administrador Unico
- Nicas Garvin Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 154, S 8, H J 24809, I/A 3 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-23
Empresa: DCOMPRAS Y MAS SL
Socio Único
- Nicas Garvin Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 154, S 8, H J 24809, I/A 2 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-23
Empresa: CARLOS DE ESTEPONA SL
Administrador Unico
- Nicas Garvin Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 128, S 8, H J 24296, I/A 2 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-23
Empresa: CARLOS DE ESTEPONA SL
Administrador Unico
- Nicas Garvin Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 126, S 8, H J 24296, I/A 1 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-23
Administrador Unico
- Nicas Garvin Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 63, S 8, H J 22925, I/A 2 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-23
Administrador Unico
- Nicas Garvin Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 63, S 8, H J 22925, I/A 1 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-23
Socio Único
- Nicas Garvin Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 63, S 8, H J 22925, I/A 1 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-23
Empresa: LEO GARVIN SL
Liquidador Solidario
- Guzman Garvin Jose Luis
- Nicas Garvin Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 166, S 8, H J 1728, I/A 8 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-23
Empresa: LEO GARVIN SL
Administrador Solidario
- Guzman Garvin Jose Luis
- Nicas Garvin Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 166, S 8, H J 1728, I/A 8 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-23
Empresa: LEO GARVIN SL
Administrador Solidario
- Nicas Garvin Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 166, S 8, H J 1728, I/A 6 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-23
Información de NICAS GARVIN ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de NICAS GARVIN ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICAS GARVIN ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos