NI LINKAI
Informe ejecutivo de NI LINKAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NI LINKAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOME SHOP B2C SL | Socio Unico | 25/01/2024 | |
HOME SHOP B2C SL | Administrador Unico | 25/01/2024 | |
HOME EXPANSION PROJECT SL | Administrador Unico | 17/06/2021 | |
GONG YING 2019 SL | Socio Unico | 13/03/2019 | |
GONG YING 2019 SL | Administrador Unico | 13/03/2019 | |
GONGYING SL | Administrador Solidario | 23/10/2017 | |
HONG YANG HOSTELERIA SL | Administrador Solidario | 25/02/2011 | |
BU BU SHENG SL | Administrador Unico | 18/05/2009 | |
BU BU SHENG SL | Socio Unico | 18/05/2009 |
VINCULACIONES DE NI LINKAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NI LINKAI
Empresa: HOME SHOP B2C SL
Administrador Unico
- Ni Linkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 214, S 8, H CU 12882, I/A 1 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-16
Empresa: HOME SHOP B2C SL
Socio Único
- Ni Linkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 214, S 8, H CU 12882, I/A 1 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-16
Empresa: JUCAIDAO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43101 , F 45, S 8, H M 761636, I/A 2 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: OYF INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Ni Chen Lin Guang
- Ni Linkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43120 , F 54, S 8, H M 761939, I/A 2 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: OYF INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Ni Chen Lin Guang
- Ni Linkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43120 , F 50, S 8, H M 761939, I/A 1 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: JUCAIDAO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43101 , F 40, S 8, H M 761636, I/A 1 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: HOME EXPANSION PROJECT SL
Administrador Unico
- Ni Linkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 138, S 8, H CU 11880, I/A 1 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-16
Empresa: GONG YING 2019 SL
Administrador Unico
- Ni Linkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 119, S 8, H CU 11257, I/A 1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-16
Empresa: GONG YING 2019 SL
Socio Único
- Ni Linkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 119, S 8, H CU 11257, I/A 1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-16
Empresa: GONGYING SL
Administrador Solidario
- Cao Haibing
- Ni Linkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 103, S 8, H CU 10834, I/A 1 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-16
VER MAS ACTOS
Información de NI LINKAI
Mostramos los datos de NI LINKAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NI LINKAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos