NG LAM CHEUNG ON
Informe ejecutivo de NG LAM CHEUNG ON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NG LAM CHEUNG ON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAR MUNDO SA | Administrador Unico | 02/08/2013 | |
AMAZON BROTHERS SL | Socio Unico | 11/03/2011 | |
AMAZON BROTHERS SL | Administrador Unico | 11/03/2011 |
VINCULACIONES DE NG LAM CHEUNG ON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NG LAM CHEUNG ON
Empresa: MAR MUNDO SA
Administrador Unico
- Ng Lam Cheung On
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3882 , F 59, S 8, H M 65103, I/A 11 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: MAR MUNDO SA
Administrador Unico
- Ng Lam Cheung On
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3882 , F 59, S 8, H M 65103, I/A 10 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Empresa: MAR MUNDO SA
Administrador Unico
- Ng Lam Cheung On
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3882 , F 58, S 8, H M 65103, I/A 8 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Empresa: AMAZON BROTHERS SL
Administrador Unico
- Ng Lam Cheung On
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 127, S 8, H A 124686, I/A 1 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-03
Empresa: AMAZON BROTHERS SL
Socio Único
- Ng Lam Cheung On
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 127, S 8, H A 124686, I/A 1 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-03
Empresa: MASTER CONGELADOS SL
Administrador Unico
- Ng Lam Cheung On
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26551 , F 101, S 8, H M 478514, I/A 2 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-195-28
Empresa: MASTER CONGELADOS SL
Administrador Unico
- Ng Lam Cheung On
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26551 , F 99, S 8, H M 478514, I/A 1 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Información de NG LAM CHEUNG ON
Mostramos los datos de NG LAM CHEUNG ON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NG LAM CHEUNG ON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos