NEWBY RICHARD MICHAEL ALEXANDER
Informe ejecutivo de NEWBY RICHARD MICHAEL ALEXANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NEWBY RICHARD MICHAEL ALEXANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTHERSHIP DELIVERIES SL | Consejero | 22/08/2019 | |
VALHALLA RISING SL | Socio Unico | 22/03/2016 | |
VALHALLA RISING SL | Administrador Unico | 22/03/2016 | |
LIFESTYLE AND MEDIA MADRID SL | Administrador Unico | 09/09/2014 |
VINCULACIONES DE NEWBY RICHARD MICHAEL ALEXANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEWBY RICHARD MICHAEL ALEXANDER
Empresa: TASTE OF ASIAN KITCHEN SL
Apoderado
- Alexander Newby Richard Michael
- Blomme Olivier
- Blomme Olivier Eugene F
- Newby Richard Michael Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42939 , F 4, S 8, H M 608660, I/A 13 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: MOTHERSHIP DELIVERIES SL
Apoderado
- Blomme Olivier
- Newby Richard Michael Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42939 , F 23, S 8, H M 625831, I/A 12 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: MOTHERSHIP DELIVERIES SL
Apoderado
- Blomme Olivier
- Newby Richard Michael Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34793 , F 200, S 8, H M 625831, I/A 10 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Empresa: TASTE OF ASIAN KITCHEN SL
Apoderado
- Blomme Olivier
- Newby Richard Michael Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40191 , F 197, S 8, H M 608660, I/A 10 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: TASTE OF ASIAN KITCHEN SL
Apoderado
- Newby Richard Michael Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33822 , F 169, S 8, H M 608660, I/A 4 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-28
Empresa: TUK TUK STREET FOOD SL
Administrador Unico
- Newby Richard Michael Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33612 , F 49, S 8, H M 605019, I/A 2 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-28
Empresa: MOTHERSHIP DELIVERIES SL
Apoderado
- Blomme Olivier Eugene F
- Martinez Seguin Arianna
- Newby Richard Michael Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34793 , F 192, S 8, H M 625831, I/A 4 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Empresa: MOTHERSHIP DELIVERIES SL
Apoderado
- Newby Richard Michael Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34793 , F 192, S 8, H M 625831, I/A 4 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Empresa: MOTHERSHIP DELIVERIES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Blomme Olivier Eugene F
- Del Negro Silvano
- Fleurance Eric
- Newby Richard Michael Alexander
- Tromeur Bruno
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34793 , F 191, S 8, H M 625831, I/A 3 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Empresa: MOTHERSHIP DELIVERIES SL
Apoderado
- Newby Richard Michael Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34793 , F 190, S 8, H M 625831, I/A 2 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
VER MAS ACTOS
Información de NEWBY RICHARD MICHAEL ALEXANDER
Mostramos los datos de NEWBY RICHARD MICHAEL ALEXANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEWBY RICHARD MICHAEL ALEXANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos