NEVOT GUILLEN RAQUEL
Informe ejecutivo de NEVOT GUILLEN RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NEVOT GUILLEN RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GER FORESTAL SL | Administrador Unico | 09/01/2012 |
VINCULACIONES DE NEVOT GUILLEN RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEVOT GUILLEN RAQUEL
Empresa: GER FORESTAL SL
Administrador Unico
- Nevot Guillen Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8116, L 5409, F 68, S 8, H V 103793, I/A 5 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-46
Empresa: GER FORESTAL SL
Administrador Unico
- Nevot Guillen Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8116, L 5409, F 68, S 8, H V 103793, I/A 3 (26/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-46
Información de NEVOT GUILLEN RAQUEL
Mostramos los datos de NEVOT GUILLEN RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEVOT GUILLEN RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos