NEVADO DE LARA MARIA SOLEDAD
Informe ejecutivo de NEVADO DE LARA MARIA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NEVADO DE LARA MARIA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTER PARTES ABOGADOS SL | Liquidador | 27/09/2022 | 27/09/2022 |
INTER PARTES ABOGADOS SL | Administrador Unico | 17/07/2017 | 27/09/2022 |
AGORA PALACE SL | Administrador Solidario | 07/02/2019 | 30/07/2019 |
AGORA PALACE SL | Liquidador | 30/07/2019 | 30/07/2019 |
AVANZA ASESORIA Y ORGANIZACION DE FORMACION CONTINUA SL | Administrador Unico | 26/09/2018 | |
INTER PARTES ABOGADOS SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2017 |
VINCULACIONES DE NEVADO DE LARA MARIA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEVADO DE LARA MARIA SOLEDAD
Empresa: INTER PARTES ABOGADOS SL
Liquidador
- Nevado De Lara Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15087 , F 131, S 8, H M 251969, I/A 7 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: INTER PARTES ABOGADOS SL
Administrador Unico
- Nevado De Lara Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15087 , F 131, S 8, H M 251969, I/A 7 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: AGORA PALACE SL
Liquidador
- Nevado De Lara Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38697 , F 104, S 8, H M 688064, I/A 2 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Empresa: AGORA PALACE SL
Administrador Solidario
- Nevado De Lara Maria Soledad
- Rojas Schoendorff Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38697 , F 104, S 8, H M 688064, I/A 2 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Empresa: AGORA PALACE SL
Administrador Solidario
- Nevado De Lara Maria Soledad
- Rojas Schoendorff Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38697 , F 102, S 8, H M 688064, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Administrador Unico
- Nevado De Lara Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25731 , F 184, S 8, H M 463813, I/A 2 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Administrador Unico
- Nevado De Lara Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15087 , F 129, S 8, H M 251969, I/A 6 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-28
Administrador Mancomunado
- Bueno Aguilera Vicente
- Nevado De Lara Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15087 , F 129, S 8, H M 251969, I/A 6 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-28
Información de NEVADO DE LARA MARIA SOLEDAD
Mostramos los datos de NEVADO DE LARA MARIA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEVADO DE LARA MARIA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos