NEMETS SERGEI
Informe ejecutivo de NEMETS SERGEI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NEMETS SERGEI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OSCO INVEST SL | Administrador Unico | 11/03/2019 | |
NESCO MARITIME AGENCY SL | Administrador Unico | 23/04/2010 |
VINCULACIONES DE NEMETS SERGEI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEMETS SERGEI
Empresa: OSCO INVEST SL
Administrador Unico
- Nemets Sergei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 110, S 8, H GC 46324, I/A 4 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-35
Empresa: OSCO INVEST SL
Administrador Unico
- Nemets Sergei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 109, S 8, H GC 46324, I/A 3 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-35
Empresa: OSCO INVEST SL
Administrador Unico
- Nemets Sergei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 106, S 8, H GC 46324, I/A 1 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-35
Empresa: NESCO MARITIME AGENCY SL
Administrador Unico
- Nemets Sergei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1957 , F 103, S 8, H GC 43126, I/A 1 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-35
Información de NEMETS SERGEI
Mostramos los datos de NEMETS SERGEI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEMETS SERGEI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos