NEGRA BATLLE ALBERTO
Informe ejecutivo de NEGRA BATLLE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NEGRA BATLLE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROTOR PRINT SL | Apoderado Solidario | 08/07/2024 | |
ROTOR PRINT SL | REPR.143 RRM | 13/01/2023 | |
ROTOR PRINT SL | Apoderado Solidario | 22/03/2021 | |
ROTOR PRINT SL | REPR.143 RRM | 19/01/2017 |
VINCULACIONES DE NEGRA BATLLE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEGRA BATLLE ALBERTO
Empresa: ROTOR PRINT SL
Apoderado Solidario
- Negra Batlle Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 120635, I/A 34 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-08
Empresa: ROTOR PRINT SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
- Leiva Garcia Antonio
- Negra Batlle Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47678 , F 71, S 8, H B 120635, I/A 29 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Empresa: ROTOR PRINT SL
Apoderado Solidario
- Costa Carbonell Albert
- Leiva Garcia Antonio
- Negra Batlle Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43543 , F 150, S 8, H B 120635, I/A 27 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Empresa: ROTOR PRINT SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Costa Schilt Jaume
- Leiva Garcia Antonio
- Negra Batlle Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43543 , F 147, S 8, H B 120635, I/A 21 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Empresa: COMPLISA SA
REPR.143 RRM
- Negra Batlle Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23058 , F 95, S 8, H B 47438, I/A 41 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-08
Información de NEGRA BATLLE ALBERTO
Mostramos los datos de NEGRA BATLLE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEGRA BATLLE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos