NECHES OLASO NIEVES
Informe ejecutivo de NECHES OLASO NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NECHES OLASO NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCRAFIN FISA H&S SL | Presidente | 07/01/2010 | 25/03/2013 |
SCRAFIN FISA H&S SL | Consejero | 07/01/2010 | 25/03/2013 |
BASALT REFRACTARIOS SL | Administrador Solidario | 09/12/2009 |
VINCULACIONES DE NECHES OLASO NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NECHES OLASO NIEVES
Empresa: SCRAFIN FISA H&S SL
Consejero Delegado
Consejero
- Neches Olaso Nieves
- Seitz Holger
- Seitz Marc-fabian
Presidente
- Neches Olaso Nieves
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 152, S 8, H S 14381, I/A B (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-39
Empresa: SCRAFIN FISA H&S SL
Consejero Delegado
Consejero
- Neches Olaso Nieves
- Seitz Holger
- Seitz Marc-fabian
Presidente
- Neches Olaso Nieves
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 150, S 8, H S 14381, I/A 5 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-39
Empresa: BASALT REFRACTARIOS SL
Administrador Solidario
- Neches Olaso Nieves
- Seitz Holger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 608 , F 139, S 8, H S 7596, I/A 10 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-39
Información de NECHES OLASO NIEVES
Mostramos los datos de NECHES OLASO NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NECHES OLASO NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos