NEBRO OROZCO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de NEBRO OROZCO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NEBRO OROZCO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATUN IBERICO DE BARBATE SL | Administrador Unico | 27/10/2023 |
VINCULACIONES DE NEBRO OROZCO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEBRO OROZCO ALEJANDRO
Empresa: NEBROTHER SL
Administrador Solidario
- Nebro Orozco Alejandro
- Nebro Orozco Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5684, L 4591, F 204, S 8, H MA142778, I/A 2 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Empresa: ATUN IBERICO DE BARBATE SL
Administrador Unico
- Nebro Orozco Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5370, L 4277, F 116, S 8, H MA126877, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-29
Empresa: ATUN IBERICO DE BARBATE SL
Administrador Solidario
- Nebro Orozco Alejandro
- Nebro Orozco Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5370, L 4277, F 116, S 8, H MA126877, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-29
Empresa: NEBROTHER SL
Administrador Solidario
- Nebro Orozco Alejandro
- Nebro Orozco Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5684, L 4591, F 203, S 8, H MA142778, I/A 1 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-29
Empresa: ATUN IBERICO DE BARBATE SL
Administrador Solidario
- Nebro Orozco Alejandro
- Nebro Orozco Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5370, L 4277, F 116, S 8, H MA126877, I/A 2 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-29
Información de NEBRO OROZCO ALEJANDRO
Mostramos los datos de NEBRO OROZCO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEBRO OROZCO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos