NEBOT TRAVER ROSARIO
Informe ejecutivo de NEBOT TRAVER ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NEBOT TRAVER ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAW LA VALL PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 15/01/2018 | 02/01/2020 |
RAW LA VALL PROMOCIONES SL | Liquidador | 02/01/2020 | 02/01/2020 |
VINCULACIONES DE NEBOT TRAVER ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEBOT TRAVER ROSARIO
Empresa: RAW LA VALL PROMOCIONES SL
Liquidador
- Nebot Traver Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748, L 1309, F 99, S 8, H CS 40613, I/A 2 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-12
Empresa: RAW LA VALL PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Nebot Traver Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748, L 1309, F 99, S 8, H CS 40613, I/A 2 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-12
Empresa: RAW LA VALL PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Nebot Traver Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748, L 1309, F 98, S 8, H CS 40613, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-12
Información de NEBOT TRAVER ROSARIO
Mostramos los datos de NEBOT TRAVER ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEBOT TRAVER ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos