NEBOT AGUILAR DAVID
Informe ejecutivo de NEBOT AGUILAR DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NEBOT AGUILAR DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIVAT INNOVA SL | REPR.143 RRM | 28/12/2021 | |
TOBEN SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/12/2020 | |
CONSTRUCCIONES METALICAS TANESA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/12/2020 | |
CONSTRUCCIONES METALICAS TANESA SL | Secretario | 07/12/2020 | |
CONSTRUCCIONES METALICAS TANESA SL | Consejero | 07/12/2020 | |
TOBEN SERVICIOS INTEGRALES SL | Secretario | 07/12/2020 | |
TOBEN SERVICIOS INTEGRALES SL | Consejero | 07/12/2020 |
VINCULACIONES DE NEBOT AGUILAR DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEBOT AGUILAR DAVID
Empresa: VEHICULOS INDUSTRIALES CLASSMOTOR SL
Apoderado Solidario
- Nebot Aguilar David
- Nebot Aguilar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44335 , F 207, S 8, H B 453126, I/A 8 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Empresa: PRIVAT INNOVA SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Nebot Aguilar David
- Santaolalla Milla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48030 , F 165, S 8, H B 570024, I/A 2 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS TANESA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nebot Aguilar David
- Nebot Aguilar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47559 , F 83, S 8, H B 555549, I/A 2 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: TOBEN SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nebot Aguilar David
- Nebot Aguilar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47559 , F 93, S 8, H B 555550, I/A 2 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: TOBEN SERVICIOS INTEGRALES SL
Consejero
- Nebot Aguilar David
- Nebot Aguilar Jose
- Nebot Rodriguez Jose
Presidente
Secretario
- Nebot Aguilar David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47559 , F 91, S 8, H B 555550, I/A 1 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS TANESA SL
Consejero
- Nebot Aguilar David
- Nebot Aguilar Jose
- Nebot Rodriguez Jose
Presidente
Secretario
- Nebot Aguilar David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47559 , F 83, S 8, H B 555549, I/A 1 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS TANESA SA
Consejero
- Nebot Aguilar David
- Nebot Aguilar Jose
- Nebot Rodriguez Jose
Presidente
Secretario
- Nebot Aguilar David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21170 , F 130, S 8, H B 17479, I/A 22 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-08
Empresa: VEHICULOS INDUSTRIALES CLASSMOTOR SL
Apoderado Solidario
- Nebot Aguilar David
- Nebot Aguilar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44335 , F 206, S 8, H B 453126, I/A 4 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS TANESA SA
Consejero
- Nebot Aguilar David
- Nebot Aguilar Jose
- Nebot Rodriguez Jose
Presidente
Secretario
- Nebot Aguilar David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21170 , F 129, S 8, H B 17479, I/A 19 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS TANESA SA
Apoderado
- Nebot Aguilar David
- Nebot Aguilar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21170 , F 128, S 8, H B 17479, I/A 18 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
VER MAS ACTOS
Información de NEBOT AGUILAR DAVID
Mostramos los datos de NEBOT AGUILAR DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEBOT AGUILAR DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos