NAZ PAJARES RAMON
Informe ejecutivo de NAZ PAJARES RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NAZ PAJARES RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION CONFIDERE SA | Apoderado | 15/07/2015 | |
CENTRO DE ENSAYOS INNOVACION Y SERVICIOS SL | Consejero | 10/08/2011 | 25/10/2011 |
CORPORACION CONFIDERE SA | Consejero Delegado | 16/07/2010 | 24/10/2011 |
CORPORACION CONFIDERE SA | Consejero | 14/06/2010 | 24/10/2011 |
CENTRO DE ENSAYOS INNOVACION Y SERVICIOS SL | Consejero Delegado | 10/08/2011 | |
CORPORACION CONFIDERE SA | Consejero Delegado | 14/06/2010 | |
FLYING TOGETHER SL | Consejero | 22/07/2009 | 13/01/2010 |
FLYING TOGETHER SL | Presidente | 22/07/2009 |
VINCULACIONES DE NAZ PAJARES RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAZ PAJARES RAMON
Empresa: AENOR INTERNACIONAL SA
Apoderado
- Maspero Lusi Christian Victor Alejandro
- Naz Pajares Ramon
- Naz Pajares Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16834 , F 196, S 8, H M 287700, I/A 37 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
Consejero
- Naz Pajares Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22417 , F 179, S 8, H M 236591, I/A 26 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-28
Empresa: AENOR INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado
- Naz Pajares Ramon
Consejero
- Naz Pajares Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16834 , F 190, S 8, H M 287700, I/A 21 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22417 , F 178, S 8, H M 236591, I/A 24 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-28
Consejero Delegado
- Naz Pajares Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22417 , F 178, S 8, H M 236591, I/A 24 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-28
Empresa: AENOR INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado
- Naz Pajares Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16834 , F 189, S 8, H M 287700, I/A 20 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-28
Empresa: AENOR INTERNACIONAL SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16834 , F 188, S 8, H M 287700, I/A 18 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Empresa: AENOR INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado
- Naz Pajares Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16834 , F 188, S 8, H M 287700, I/A 18 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Empresa: FLYING TOGETHER SL
Consejero
- Calvo Borrego Jose Luis
- Lopez Cachero Manuel
- Luque Olmedo Miguel Angel
- Naz Pajares Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4979 , F 104, S 8, H SE 80553, I/A 3 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-41
Empresa: FLYING TOGETHER SL
Consejero
- Calvo Borrego Jose Luis
- Lopez Cachero Manuel
- Luque Olmedo Miguel Angel
- Naz Pajares Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4979 , F 103, S 8, H SE 80553, I/A 2 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-41
VER MAS ACTOS
Información de NAZ PAJARES RAMON
Mostramos los datos de NAZ PAJARES RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAZ PAJARES RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos