NAYA ARBOLEYA ANA ISOLINA
Informe ejecutivo de NAYA ARBOLEYA ANA ISOLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE NAYA ARBOLEYA ANA ISOLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAYA ARBOLEYA ANA ISOLINA
Empresa: INSTALADORA GALLEGA DE TELEFONOS SL
Liquidador
- Naya Arboleya Ana Isolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2529 , F 155, S 8, H C 27713, I/A 3 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-15
Empresa: INSTALADORA GALLEGA DE TELEFONOS SL
Administrador Unico
- Naya Arboleya Ana Isolina
Liquidador
- Naya Arboleya Ana Isolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2529 , F 155, S 8, H C 27713, I/A 3 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-15
Empresa: HOSJUE SL
Apoderado
- Naya Arboleya Ana Isolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 48, S 8, H C 3141, I/A 12 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-15
Empresa: ATANOR INVERSIONES SL
Liquidador
- Naya Arboleya Ana Isolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 198, S 8, H C 24480, I/A 3 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-15
Empresa: ATANOR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Naya Arboleya Ana Isolina
Liquidador
- Naya Arboleya Ana Isolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 198, S 8, H C 24480, I/A 3 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-15
Información de NAYA ARBOLEYA ANA ISOLINA
Mostramos los datos de NAYA ARBOLEYA ANA ISOLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAYA ARBOLEYA ANA ISOLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos