NAVIO RIDAO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de NAVIO RIDAO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVIO RIDAO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORTOCITRICOLA SEVILLANA SL | Apoderado | 19/02/2020 | |
MARISMAS Y PUNTALES SA | Administrador Unico | 14/01/2013 | |
SERFRUAND 2010 SL | Apoderado Solidario | 14/01/2011 |
VINCULACIONES DE NAVIO RIDAO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVIO RIDAO JUAN JOSE
Empresa: HORTOCITRICOLA SEVILLANA SL
Apoderado
- Navio Ridao Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6790 , F 76, S 8, H SE123729, I/A 4 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-41
Empresa: MARISMAS Y PUNTALES SA
Administrador Unico
- Navio Ridao Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581 , F 41, S 8, H SE 50476, I/A 6 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Empresa: SERFRUAND 2010 SL
Apoderado Solidario
- Navarro Jimenez Jose Maria
- Navio Ridao Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5314 , F 94, S 8, H SE 88094, I/A 2 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Información de NAVIO RIDAO JUAN JOSE
Mostramos los datos de NAVIO RIDAO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVIO RIDAO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos