NAVAZO VICENTE JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de NAVAZO VICENTE JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NAVAZO VICENTE JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRONAVA SALAMANCA XXI SL | Administrador Solidario | 30/05/2024 | |
TRANSPORTES NAVAZO SA | Consejero Delegado Solidario | 09/10/2019 | |
TRANSPORTES NAVAZO SA | Presidente | 09/10/2019 | |
TRANSPORTES NAVAZO SA | Consejero | 09/10/2019 |
VINCULACIONES DE NAVAZO VICENTE JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAZO VICENTE JUAN CARLOS
Empresa: PRONAVA SALAMANCA XXI SL
Administrador Solidario
- Navazo Vicente Juan Carlos
- Navazo Vicente Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 10328, I/A 4 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-37
Empresa: PRONAVA SALAMANCA XXI SL
Administrador Solidario
- Navazo Beato Sigifredo
- Navazo Vicente Juan Carlos
- Navazo Vicente Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 10328, I/A 4 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-37
Empresa: NAVISA HOME SL
Liquidador
- Navazo Vicente Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 88, S 8, H SA 17274, I/A 2 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-37
Empresa: NAVISA HOME SL
Administrador Solidario
- Navazo Vicente Juan Carlos
- Navazo Vicente Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 88, S 8, H SA 17274, I/A 2 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-37
Empresa: TRANSPORTES NAVAZO SA
Consejero Delegado Solidario
- Navazo Vicente Juan Carlos
- Navazo Vicente Ricardo
Consejero
- Navazo Vicente Alfredo
- Navazo Vicente Juan Carlos
- Navazo Vicente Ricardo
Presidente
- Navazo Vicente Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 18, S 8, H SA 1657, I/A 7 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-37
Empresa: TRANSPORTES NAVAZO SA
Consejero Delegado Solidario
- Navazo Vicente Juan Carlos
- Navazo Vicente Ricardo
Consejero
- Navazo Vicente Alfredo
- Navazo Vicente Juan Carlos
- Navazo Vicente Ricardo
Presidente
- Navazo Vicente Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 18, S 8, H SA 1657, I/A 7 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-37
Empresa: NAVISA HOME SL
Administrador Solidario
- Navazo Vicente Juan Carlos
- Navazo Vicente Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 87, S 8, H SA 17274, I/A 1 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-37
Empresa: CONZASA XXI SL
Administrador Solidario
- Arribas San Miguel Maria Peña
- Arribas San Miguel Tatiana Cayetana
- Navazo Vicente Juan Carlos
- Navazo Vicente Ricardo
- Rico Hernandez Eduardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37889 , F 117, S 8, H M 674752, I/A 2 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Empresa: TRANSPORTES NAVAZO SA
Consejero Delegado Solidario
- Navazo Vicente Juan Carlos
- Navazo Vicente Ricardo
Consejero
- Navazo Vicente Alfredo
- Navazo Vicente Juan Carlos
- Navazo Vicente Ricardo
Presidente
- Navazo Vicente Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 17, S 8, H SA 1657, I/A 5 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-37
Empresa: TRIVITI RESTAURACION SL
Liquidador Solidario
- Navazo Vicente Juan Carlos
- Rodriguez Hernandez Cesar
- San Roman Sanchez Mario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 112, S 8, H SA 12587, I/A 2 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-37
VER MAS ACTOS
Información de NAVAZO VICENTE JUAN CARLOS
Mostramos los datos de NAVAZO VICENTE JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAZO VICENTE JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos